序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 负责人变更 |
张伟 [退出]
|
李磊 [新增]
|
2 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
汪雅琦 *** 备案手机:***
|
李可心 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-21 | 联络员备案 |
李豪 *** 备案手机:***
|
汪雅琦 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-04-01 | 负责人变更 |
张利民 [退出]
|
张伟 [新增]
|
5 | 2019-04-01 | 联络员备案 |
汪雅琦 *** 备案手机:***
|
李豪 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-20 | 联络员备案 |
陈良智 *** 备案手机:***
|
汪雅琦 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-07-17 | 负责人变更 |
张军 [退出]
|
张利民 [新增]
|
8 | 2014-07-10 | 法定代表人变更 |
唐军
|
张军
|
9 | 2014-07-05 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局开福分局
|