序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中金金融认证中心有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史佳乐
|
|
2 |
司昭敏
|
|
3 |
程明磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 章程备案 |
无
|
2022-06-22新章程备案。
|
2 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于明 [退出]
|
司昭敏 [新增]
|
3 | 2022-04-22 | 联络员备案 |
孙玲 *** 备案手机:***
|
刘信 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-06-18 | 联络员备案 |
冯飞 *** 备案手机:***
|
孙玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
樊令 *** 备案手机:***
|
冯飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|