序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南香泽投资控股集团有限公司 | 75% | 2250.0万人民币 |
2 | 曾伟文 | 18.33333% | 550.0万人民币 |
3 | 湖南省顺龙工艺美术集团有限公司 | 6.66667% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李权
|
|
2 |
曾应明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 联络员备案 |
白灵 *** 备案手机:***
|
刘煜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-11-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-28修改公司章程第三条
|
3 | 2018-11-28 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营。(凭资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****、经营;房屋租赁。(凭资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-06-04 | 投资人(股权)变更 |
湖南省顺龙工艺美术集团有限公司湖南香泽投资有限公司曾伟文
|
湖南省顺龙工艺美术集团有限公司湖南香泽投资控股集团有限公司 [名称变更]曾伟文
|
5 | 2014-07-04 | 投资人(股权)变更 |
湖南香泽投资有限公司湖南省顺龙工艺美术集团有限公司曾伟文
|
湖南省顺龙工艺美术集团有限公司湖南香泽投资有限公司曾伟文
|
6 | 2014-07-04 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局经济技术开****分局
|
长沙县工商行政管理局
|
7 | 2014-07-03 | 投资人(股权)变更 |
湖南省顺龙工艺美术集团有限公司湖南恒万投资控股集团有限公司 [退出]曾伟文
|
湖南省顺龙工艺美术集团有限公司湖南香泽投资有限公司 [新增]曾伟文
|