序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 弘阳置地(集团)有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙建飞
|
|
2 |
李春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王鹏宇 [退出]
|
李春燕 [新增]
|
2 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
何捷
|
孙建飞
|
3 | 2021-12-06 | 章程备案 |
无
|
2021-12-06通过公司新章程。
|
4 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何捷 [退出]
|
孙建飞 [新增]
|
5 | 2021-12-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
南京红太阳房地产开****有限公司; [退出]
|
弘阳置地(集团)有限公司; [新增]
|
6 | 2021-03-30 | 联络员备案 |
瞿荣 *** 备案手机:***
|
李燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-06-10 | 联络员备案 |
方志磊 *** 备案手机:***
|
瞿荣 *** 备案手机:***
|