序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中交地产投资(上海)有限公司 | 40.8% | 4080.0万人民币 |
2 | 中交地产股份有限公司 | 39.2% | 3920.0万人民币 |
3 | 中国房地产开****集团有限公司 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石屹松
|
|
2 |
尤海鹰
|
|
3 |
曾伏凡
|
|
4 |
刘羽
|
|
5 |
廖进良
|
|
6 |
刘远辉
|
|
7 |
吴福军
|
|
8 |
邵澄昱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 章程备案 |
无
|
2022-04-02通过公司新章程。
|
2 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
石屹松
|
3 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘羽廖进良石屹松曾伏凡尤海鹰
|
廖进良石屹松尤海鹰曾伏凡刘羽
|
4 | 2022-04-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
上海中住置业开****有限公司; [退出]中国房地产开****集团有限公司;中交地产股份有限公司;
|
中交地产投资(上海)有限公司; [新增]中国房地产开****集团有限公司;中交地产股份有限公司;
|
5 | 2022-02-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾伏凡宫明 [退出]尤海鹰刘羽石屹松
|
廖进良 [新增]尤海鹰刘羽曾伏凡石屹松
|
6 | 2022-02-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张怡 [退出]吴福军刘远辉
|
吴福军邵澄昱 [新增]刘远辉
|
7 | 2021-08-26 | 章程备案 |
无
|
2021-08-26通过公司新章程。
|
8 | 2021-04-20 | 联络员备案 |
沈苗 *** 备案手机:***
|
刘冰瑞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘羽尤海鹰鲁正红 [退出]石屹松宫明
|
刘羽宫明尤海鹰曾伏凡 [新增]石屹松
|
10 | 2020-06-08 | 章程备案 |
无
|
2020-06-01通过公司新章程
|