序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎升强 | 59% | 118万人民币 |
2 | 冷宜军 | 41% | 82万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎升强
|
|
2 |
冷宜军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎升强
|
|
2 | 2019-12-04 | 经营范围变更 |
广告制作服务、****布服务;文化活动的组织与策划;品牌策划咨询服务;企业营销策划;影视策划;导向标识、展览陈列工程、展览馆设计;广告设计;导向标识制作;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;体育活动的组织与策划;商业活动的组织;商业活动的策划;互联网广告服务;会议、展览及相关服务;数字动漫制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2019-03-07 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2019-03-07 | 经营范围变更 |
设计、制作、代理、****布国内各类广告;经济信息咨询;计算机网络技术的研****;文化活动的策划;企业营销策划;企业管理咨询;平面设计;展览展示服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
|
5 | 2019-03-07 | 股东变更 |
成定波 , [退出]冷宜军 ,黎升强
|
|
6 | 2016-10-13 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
|
7 | 2016-10-13 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2016-10-13 | 出资日期变更 |
冷宜军;成定波;黎升强;
|
|
9 | 2015-07-29 | 投资人(股权)变更 |
彭映赫 [退出]冷宜军黎升强
|
|
10 | 2014-12-31 | 股东变更 |
冷宜军于乔 [退出]
|
|