序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喻治江 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 兰智 | 49% | 98.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻治江
|
|
2 |
兰智
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南鹏程教育咨询有限公司张家界分公司
|
喻治江 | 2017-07-25 |
2 |
湖南鹏程教育咨询有限公司株洲福鑫分公司
|
唐永桂 | 2016-11-22 |
3 |
湖南鹏程教育咨询有限公司株洲旺和分公司
|
唐永桂 | 2016-10-10 |
4 |
湖南鹏程教育咨询有限公司株洲分公司
|
唐永桂 | 2016-08-22 |
5 |
湖南鹏程教育咨询有限公司湘潭分公司
|
喻治江 | 2016-01-11 |
6 |
湖南鹏程教育咨询有限公司青竹湖分公司
|
喻治江 | 2015-09-11 |
7 |
湖南鹏程教育咨询有限公司广州分公司
|
胡建强 | 2015-08-03 |
8 |
湖南鹏程教育咨询有限公司开福分公司
|
喻治江 | 2015-06-30 |
9 |
湖南鹏程教育咨询有限公司望城分公司
|
喻治江 | 2014-10-28 |
10 |
湖南鹏程教育咨询有限公司岳麓分公司
|
喻治江 | 2014-04-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻顺香 [退出]
|
兰智 [新增]
|
2 | 2020-07-31 | 章程备案 |
无
|
2020-07-30新章程
|
3 | 2020-07-31 | 股东变更 |
喻顺香 , [退出]喻治江
|
兰智 , [新增]喻治江
|
4 | 2020-05-13 | 股东变更 |
程月辉 , [退出]喻治江
|
喻顺香 , [新增]喻治江
|
5 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程月辉 [退出]
|
喻顺香 [新增]
|
6 | 2020-05-13 | 章程备案 |
无
|
2020-05-12新章程
|
7 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻治江
|
喻治江
|
8 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
曾美霞 *** 备案手机:***
|
严明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
严明 *** 备案手机:***
|
胡湘君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
胡湘君 *** 备案手机:***
|
胡湘君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|