序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湘诚现代城市运营服务股份有限公司 | 100% | 2100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘洋
|
|
2 |
曹智峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司湘潭雨湖区蓝盾餐厅
|
文长春 | 2022-06-17 |
2 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司湘潭市机关二食堂
|
文长春 | 2022-05-23 |
3 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司湘潭市机关二食堂小卖部
|
文长春 | 2022-05-23 |
4 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司湘潭市看守所食堂
|
文长春 | 2022-05-23 |
5 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司湘潭分公司
|
文长春 | 2017-07-06 |
6 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司张家界分公司
|
陈湘春 | 2013-04-24 |
7 |
湖南华天物业管理有限责任公司益阳分公司
|
罗闯 | 2012-08-08 |
8 |
湖南星城兴湘物业服务有限公司郴州分公司
|
李旭翔 | 2012-03-12 |
9 |
湖南华天物业管理有限责任公司株洲分公司
|
张殷东 | 2008-06-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 章程备案 |
无
|
2022-03-21新章程
|
2 | 2022-04-29 | 股东变更 |
湖南省国有资产管理集团有限公司 [退出]
|
湘诚现代城市运营服务股份有限公司 [新增]
|
3 | 2021-08-16 | 股东变更 |
华天实业控股集团有限公司 [退出]
|
湖南省国有资产管理集团有限公司 [新增]
|
4 | 2021-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴中易 [退出]
|
刘洋 [新增]
|
5 | 2021-08-16 | 章程备案 |
无
|
2021-08-02章程
|
6 | 2021-08-16 | 法定代表人变更 |
吴中易
|
刘洋
|
7 | 2021-07-23 | 名称变更 |
湖南华天物业管理有限责任公司
|
湖南星城兴湘物业服务有限公司
|
8 | 2021-07-23 | 章程备案 |
无
|
2021-07-19附件
|
9 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴中易
|
吴中易
|
10 | 2020-11-12 | 章程备案 |
无
|
2020-11-05公司新章程。
|