序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈阳奥园新城置业有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王保权
|
|
2 |
李世泓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段368号中盈广场第C座1101号
|
湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路195号银建大厦1402号
|
2 | 2022-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-02通过章程修正案。
|
3 | 2022-04-12 | 联络员备案 |
刘明齐 *** 备案手机:***
|
王青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-04-06 | 法定代表人变更 |
单倍佩
|
王保权
|
5 | 2021-04-06 | 股东变更 |
奥园集团(广东)有限公司 [退出]
|
沈阳奥园新城置业有限公司 [新增]
|
6 | 2021-04-06 | 章程备案 |
无
|
2021-03-24通过公司新章程。
|
7 | 2021-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
单倍佩 [退出]
|
王保权 [新增]
|
8 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚革 [退出]
|
单倍佩 [新增]
|
9 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
龚革
|
单倍佩
|
10 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱亮 [退出]
|
龚革 [新增]
|