序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南建工集团有限公司 | 35% | 1050.0万人民币 |
2 | 谢建华 | 34% | 1020.0万人民币 |
3 | 李秋林 | 18% | 540.0万人民币 |
4 | 李士龙 | 13% | 390.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨勇
|
|
2 |
谢建华
|
|
3 |
李士龙
|
|
4 |
谷腾
|
|
5 |
李秋林
|
|
6 |
万万
|
|
7 |
刘正
|
|
8 |
肖江
|
|
9 |
唐旭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南建工德顺电子科技有限公司西南分公司
|
吴昊 | 2022-03-25 |
2 |
湖南建工德顺电子科技有限公司深圳分公司
|
谢建华 | 2022-01-06 |
3 |
湖南建工德顺电子科技有限公司衡阳分公司
|
万万 | 2021-12-14 |
4 |
湖南建工德顺电子科技有限公司株洲分公司
|
张贾建 | 2021-02-03 |
5 |
湖南建工德顺电子科技有限公司新疆分公司
|
谢建华 | 2018-07-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李士龙谷腾徐清 [退出]谢建华李秋林
|
谢建华李秋林李士龙谷腾万万 [新增]
|
2 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖江刘清 [退出]唐旭
|
唐旭肖江刘正 [新增]
|
3 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐旭林珊玉 [退出]刘清
|
刘清肖江 [新增]唐旭
|
4 | 2021-01-27 | 章程备案 |
无
|
2020-12-25通过公司新章程。
|
5 | 2020-07-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-28通过章程修正案。
|
6 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建华李秋林徐清熊乐安 [退出]谷腾
|
李士龙 [新增]谷腾谢建华李秋林徐清
|
7 | 2020-07-28 | 股东变更 |
湖南建工集团有限公司 ,李秋林 ,谢建华 ,熊乐安 [退出]
|
湖南建工集团有限公司 ,李秋林 ,李士龙 , [新增]谢建华
|
8 | 2020-04-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-28通过章程修正案。
|
9 | 2020-04-30 | 法定代表人变更 |
谢建华
|
杨勇
|
10 | 2020-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐清熊乐安贺源 [退出]谢建华李秋林
|
谢建华熊乐安李秋林谷腾 [新增]徐清
|