序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佳海产业****展集团股份有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余燚
|
|
2 |
张艳华
|
|
3 |
李讯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 章程备案 |
无
|
2021-07-01通过公司新章程。
|
2 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕文章 [退出]王勇 [退出]宋冶钢 [退出]
|
李讯 [新增]
|
3 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁化 [退出]禄锐 [退出]余燚 [退出]张艳华
|
张艳华
|
4 | 2021-07-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
武汉佳海地产股份有限公司;
|
佳海产业****展集团股份有限公司; [名称变更]
|
5 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
吴英勇
|
余燚
|
6 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁化禄锐吴英勇 [退出]张艳华
|
袁化禄锐张艳华余燚 [新增]
|
7 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴英勇 [退出]
|
余燚 [新增]
|
8 | 2020-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-12通过公司章程修正案。
|
9 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴英勇
|
吴英勇
|
10 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张艳华袁胜友 [退出]禄锐袁化吴英勇
|
禄锐袁化吴英勇张艳华
|