序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓佑光 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 马乐华 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 袁寿斌 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁寿斌
|
|
2 |
马乐华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李扬 [退出]
|
马乐华 [新增]
|
2 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
邓佑光
|
袁寿斌
|
3 | 2020-01-17 | 股东变更 |
邓佑光 ,李扬 , [退出]马乐华
|
邓佑光 ,马乐华 ,袁寿斌 [新增]
|
4 | 2020-01-17 | 章程备案 |
无
|
2020-01-16
|
5 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓佑光 [退出]
|
袁寿斌 [新增]
|
6 | 2016-06-21 | 股东变更 |
邓佑光 ,李扬 ,马乐华
|
邓佑光 ,李扬 ,马乐华
|
7 | 2016-06-21 | 投资人(股权)变更 |
邓佑光 出资 130万人民币;李扬 出资 40万人民币;马乐华 出资 30万人民币;
|
邓佑光 出资 650( + 400% )万人民币;李扬 出资 200( + 400% )万人民币;马乐华 出资 150( + 400% )万人民币;
|
8 | 2016-06-21 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
1000.0000万人民币( + 400% )
|
9 | 2016-05-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨正君 备案手机:*****
|