序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何阳雄 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 姚丹 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何阳雄
|
|
2 |
姚丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 章程备案 |
无
|
2021-05-26新章程
|
2 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄乐婷 [退出]
|
姚丹 [新增]
|
3 | 2021-05-28 | 股东变更 |
何阳雄 ,易杰灵 [退出]
|
何阳雄 ,姚丹 [新增]
|
4 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
黄乐婷 *** 备案手机:***
|
黄乐婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-04-01 | 章程备案 |
无
|
2020-03-24
|
6 | 2020-04-01 | 股东变更 |
何阳雄 ,黄乐婷 [退出]
|
何阳雄 ,易杰灵 [新增]
|
7 | 2019-08-27 | 财务负责人 |
包静云 ***
|
何阳雄 ***
|
8 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包静云 [退出]
|
何阳雄 [新增]
|
9 | 2019-08-27 | 股东变更 |
包静云 , [退出]黄乐婷
|
何阳雄 , [新增]黄乐婷
|
10 | 2019-08-27 | 法定代表人变更 |
包静云
|
何阳雄
|