序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹凤鸣
|
|
2 |
文肖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 联络员备案 |
熊海波 *** 备案手机:***
|
鲁艳辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申晓东 [退出]
|
邹凤鸣 [新增]
|
3 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
申晓东
|
邹凤鸣
|
4 | 2019-08-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-19第三章第六条
|
5 | 2019-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄英 [退出]
|
申晓东 [新增]
|
6 | 2019-08-28 | 法定代表人变更 |
黄英
|
申晓东
|
7 | 2019-08-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
湖南永清投资集团有限责任公司; [退出]
|
湖南永清环境科技产业集团有限公司; [新增]
|
8 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
曾张利 *** 备案手机:***
|
熊海波 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
陈莎 *** 备案手机:***
|
曾张利 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓南方 [退出]
|
黄英 [新增]
|