序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡国力 | 100% | 1001.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡国伟
|
|
2 |
蔡剑仁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-24 | 股东变更 |
湖南华望国际投资控股有限公司
|
湖南华望国际投资控股有限公司
|
2 | 2018-05-24 | 股东变更 |
湖南华望国际投资控股有限公司 [退出]
|
蔡国力 [新增]
|
3 | 2016-03-21 | 财务负责人 |
|
邹山湘
|
4 | 2016-03-21 | 法定代表人变更 |
蔡国力
|
蔡国伟
|
5 | 2015-07-30 | 经营范围 |
房地产、实业的投资(不直接经营的投资);投资管理、资产管理、投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;金属材料、建筑材料、机械设备的销售。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
以企业自有资金进行房地产、实业的投资(不直接经营的投资);投资管理、资产管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务;不含代客理财);投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;金属材料、建筑材料、机械设备的销售。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
6 | 2015-07-30 | 企业类型变更 |
9231
|
9232
|
7 | 2015-07-30 | 投资人(股权)变更 |
蔡国力出资 1001.00000万元 人民币
|
湖南华望国际投资控股有限公司出资 1001.00000万元 人民币
|
8 | 2015-07-30 | 投资人(股权)变更 |
蔡国力 [退出]
|
湖南华望国际投资控股有限公司 [新增]
|
9 | 2015-06-17 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局
|
长沙市工商行政管理局雨花分局
|
10 | 2013-12-12 | 经营范围变更 |
房地产投资。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
房地产、实业的投资(不直接经营的投资);投资管理、资产管理、投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;金属材料、建筑材料、机械设备的销售。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|