序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方国成 | 28% | 56.0万人民币 |
2 | 靳剑辉 | 20.4% | 40.8万人民币 |
3 | 潘世炳 | 16.2% | 32.4万人民币 |
4 | 何英波 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 高军 | 6.8% | 13.6万人民币 |
6 | 文征 | 6.8% | 13.6万人民币 |
7 | 余东旭 | 6.8% | 13.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘世炳
|
|
2 |
方国成
|
|
3 |
文征
|
|
4 |
靳剑辉
|
|
5 |
余东旭
|
|
6 |
何英波
|
|
7 |
高军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-13 | 清算组备案 |
无
|
负责人:潘世炳;成员:靳剑辉;成员:方国成;
|
2 | 2018-09-10 | 联络员备案 |
李树 *** 备案手机:***
|
高颖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-07-14 | 章程备案 |
无
|
2016-07-04T00:00:00
|
4 | 2016-07-14 | 章程备案 |
无
|
2016-07-04
|
5 | 2016-07-14 | 住所变更 |
长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远杰座大厦1309室
|
湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦2015房
|
6 | 2016-04-27 | 联络员备案 |
何英波 备案手机:*****
|
李树 备案手机:*****
|