序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐泽民 | 34% | 680.0万人民币 |
2 | 白林义 | 33% | 660.0万人民币 |
3 | 朱可卫 | 33% | 660.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白林义
|
|
2 |
朱可卫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
朱可卫
|
白林义
|
2 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱可卫 [退出]
|
白林义 [新增]
|
3 | 2021-06-04 | 章程备案 |
无
|
2021-04-06法人变更
|
4 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白林义 [退出]
|
朱可卫 [新增]
|
5 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
朱可卫 *** 备案手机:***
|
朱可卫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-11-02 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2017-11-02 | 住所变更 |
湖南省长沙市天心区大托铺街道大托新村贺家铺组王永忠私房
|
湖南省长沙市天心区大托铺街道大托新村贺家铺组289号
|