序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜雪琴 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜雪琴
|
|
2 |
蒋欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-25 | 联络员备案 |
姜雪琴 *** 备案手机:***
|
姜雪琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-04 | 联络员备案 |
陈怿 *** 备案手机:***
|
蒋欢 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-03-04 | 联络员备案 |
蒋欢 *** 备案手机:***
|
姜雪琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-01-20 | 股东变更 |
龙龙 [退出]
|
姜雪琴 [新增]
|
5 | 2020-01-20 | 财务负责人 |
龙龙 ***
|
姜雪琴 ***
|
6 | 2020-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙龙 [退出]
|
姜雪琴 [新增]
|
7 | 2020-01-20 | 法定代表人变更 |
龙龙
|
姜雪琴
|
8 | 2020-01-17 | 联络员备案 |
蒋欢 *** 备案手机:***
|
陈怿 *** 备案手机:***
|