序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京新华联置地有限公司 | 100% | 100000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨云峰
|
|
2 |
杭冠宇
|
|
3 |
张毅
|
|
4 |
刘华明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开****有限公司瑞景酒店分公司
|
傅景宏 | 2018-08-01 |
2 |
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开****有限公司绿心谷酒店分公司
|
傅景宏 | 2018-08-01 |
3 |
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开****有限公司丽景酒店分公司
|
傅景宏 | 2018-08-01 |
4 |
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开****有限公司酒店管理分公司
|
刘岩 | 2018-05-30 |
5 |
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开****有限公司旅游管理分公司
|
张毅 | 2017-07-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石秀荣 [退出]
|
刘华明 [新增]
|
2 | 2022-03-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-14章程修正案
|
3 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨云峰张春华 [退出]张毅
|
张毅杨云峰杭冠宇 [新增]
|
4 | 2021-01-06 | 章程备案 |
无
|
2021-01-06制定新章程
|
5 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
张春华
|
杨云峰
|
6 | 2020-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张春华张毅苏波 [退出]
|
张春华张毅杨云峰 [新增]
|
7 | 2020-03-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-10章程修正案
|
8 | 2019-08-15 | 法定代表人变更 |
李建刚
|
张春华
|
9 | 2019-08-15 | 章程备案 |
无
|
2019-08-09制定新章程
|
10 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
傅济 [退出]
|
张毅 [新增]
|