序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建辉 | 30% | 90.0万人民币 |
2 | 朱红 | 25% | 75.0万人民币 |
3 | 李宇霁 | 25% | 75.0万人民币 |
4 | 谭迪凡 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建辉
|
|
2 |
方颖
|
|
3 |
李宇霁
|
|
4 |
谭迪凡
|
|
5 |
朱红
|
|
6 |
肖奕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱红李建辉方颖李凌云 [退出]谭迪凡
|
李宇霁 [新增]方颖朱红李建辉谭迪凡
|
2 | 2021-12-23 | 股东变更 |
李建辉 ,李凌云 , [退出]谭迪凡 ,朱红
|
李建辉 ,李宇霁 , [新增]谭迪凡 ,朱红
|
3 | 2021-12-23 | 章程备案 |
无
|
2021-11-16股东李凌云将持有的公司25%的股份以赠予的方式转予其女儿李宇霁持有,其他股东股份不变。
|
4 | 2020-09-01 | 章程备案 |
无
|
2020-08-10第三条公司经营范围:房屋建筑工程施工图设计文件审查;市政设施工程施工图设计文件审查;工程建设项目技术咨询服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以登记机关核准为准)
|
5 | 2020-09-01 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工图设计文件审查;市政设施工程施工图设计文件审查;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房屋建筑工程施工图设计文件审查;市政设施工程施工图设计文件审查;工程建设项目技术咨询服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-01-08 | 法定代表人变更 |
方怒江
|
李建辉
|
7 | 2019-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢新宇 [退出]
|
肖奕 [新增]
|
8 | 2019-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方怒江 [退出]
|
李建辉 [新增]谭迪凡 [新增]朱红 [新增]方颖 [新增]李凌云 [新增]
|
9 | 2019-01-08 | 股东变更 |
方怒江 , [退出]方颖 [退出]
|
李建辉 , [新增]李凌云 , [新增]谭迪凡 , [新增]朱红 [新增]
|
10 | 2019-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方怒江 [退出]
|
李建辉 [新增]
|