序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎金成 | 95% | 152.0万人民币 |
2 | 朱可力 | 5% | 8.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-15 | 经营场所变更 |
浏阳市葛家乡乌石龙村黎树组(余向东私房)
|
浏阳市葛家镇乌石龙村黎树组
|
2 | 2019-08-21 | 财务负责人 |
|
黎金成 ***
|
3 | 2019-08-21 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
吴乐意; [退出]
|
黎金成; [新增]
|
4 | 2019-08-21 | 联络员备案 |
吴乐意 *** 备案手机:***
|
黎金成 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-02-21 | 联络员备案 |
吴乐意 *** 备案手机:***
|
吴乐意 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-24 | 联络员备案 |
吴乐意 备案手机:*****
|
吴乐意 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
吴乐意 备案手机:*****
|
吴乐意 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
吴乐意 备案手机:*****
|
吴乐意 备案手机:*****
|
9 | 2014-12-31 | 其他事项备案 |
100.0000万元[人民币]
|
160.0000万元[人民币]
|
10 | 2014-12-31 | 其他事项备案 |
李培
|
吴乐意
|