序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙水良 | 63% | 31.5万人民币 |
2 | 陈立军 | 12% | 6.0万人民币 |
3 | 龙晓峰 | 12% | 6.0万人民币 |
4 | 龙日红 | 12% | 6.0万人民币 |
5 | 胡腊余 | 1% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭兵容
|
|
2 |
龙日红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 联络员备案 |
龙水良 *** 备案手机:***
|
龙水良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-11-15 | 法定代表人变更 |
龙水良
|
彭兵容
|
3 | 2019-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙水良 [退出]
|
彭兵容 [新增]
|
4 | 2019-11-15 | 章程备案 |
无
|
2019-11-13新章程
|
5 | 2019-11-08 | 联络员备案 |
龙水良 *** 备案手机:***
|
龙水良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-04-12 | 联络员备案 |
朱曼夫 *** 备案手机:***
|
龙水良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-08-09 | 清算组备案 |
无
|
负责人:龙水良;成员:龙水良;成员:龙晓峰;成员:胡腊余;
|
8 | 2018-08-09 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:龙水良;成员:龙水良;成员:龙晓峰;成员:胡腊余;
|