序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎燕 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 李文 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春桃
|
|
2 |
李文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 经营范围变更 |
钢材、五金交电、电线电缆、化工材料、建筑材料、有色矿产品、电子产品的销售;机械设备租赁及销售;投资管理。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
一般项目:金属材料销售;五金产品批****;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;机械设备销售;机械设备租赁;国内贸易代理;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
2 | 2021-12-13 | 章程备案 |
无
|
2021-12-08章程
|
3 | 2021-12-08 | 联络员备案 |
王永忠 *** 备案手机:***
|
王永忠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
倪杏 *** 备案手机:***
|
王永忠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-05-12 | 联络员备案 |
倪杏 *** 备案手机:***
|
倪杏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
王春桃 *** 备案手机:***
|
倪杏 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-04-18 | 联络员备案 |
杜漾携 备案手机:*****
|
王春桃 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李爱珍 [退出]
|
王春桃 [新增]
|
9 | 2016-11-10 | 董事备案 |
李爱珍 [退出]
|
王春桃 [新增]
|
10 | 2016-11-10 | 经理备案 |
李爱珍 [退出]
|
王春桃 [新增]
|