序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南阳辉项目管理有限公司 | 100% | 8168.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王海维
|
|
2 |
范向辉
|
|
3 |
杨翠娥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南阳辉建设工程有限公司汨罗分公司
|
刘旭彤 | 2022-08-09 |
2 |
湖南阳辉建设工程有限公司长沙市天心区分公司
|
邓志伟 | 2022-04-01 |
3 |
湖南阳辉建设工程有限公司长沙市岳麓区分公司
|
段英 | 2022-03-28 |
4 |
湖南阳辉建设工程有限公司安仁分公司
|
范魁 | 2021-11-22 |
5 |
湖南阳辉建设工程有限公司长沙市芙蓉区分公司
|
邓志伟 | 2021-10-26 |
6 |
湖南阳辉建设工程有限公司武汉分公司
|
张彪 | 2020-11-17 |
7 |
湖南阳辉建设工程有限公司铜官分公司
|
汤杰 | 2020-05-09 |
8 |
湖南阳辉建设工程有限公司益阳分公司
|
刘明高 | 2018-04-11 |
9 |
湖南阳辉建设工程有限公司望城分公司
|
王海维 | 2017-01-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 联络员备案 |
曹飞 *** 备案手机:***
|
刘沙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-03-25 | 联络员备案 |
杨婷 *** 备案手机:***
|
曹飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2022-03-22 | 股东变更 |
范向辉 , [退出]杨翠娥 [退出]
|
湖南阳辉项目管理有限公司 [新增]
|
4 | 2022-03-22 | 章程备案 |
无
|
2022-03-21新章程
|
5 | 2022-03-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨翠娥
|
杨翠娥
|
7 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范魁 [退出]
|
范向辉 [新增]
|
8 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范魁 [退出]
|
王海维 [新增]
|
9 | 2020-03-27 | 法定代表人变更 |
范魁
|
王海维
|
10 | 2018-02-07 | 股东变更 |
范向辉 ,杨翠娥
|
范向辉 ,杨翠娥
|