序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑章荣 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 张美英 | 45% | 450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑章荣
|
|
2 |
林建兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林建霖 [退出]张美英 [退出]郑章荣
|
郑章荣
|
2 | 2020-11-11 | 股东变更 |
福州铨达汽配有限公司 , [退出]林润 , [退出]林善铨 , [退出]郑章荣
|
张美英 , [新增]郑章荣
|
3 | 2020-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林建霖郑章荣林善铨 [退出]
|
张美英 [新增]林建霖郑章荣
|
4 | 2020-05-25 | 股东变更 |
福州铨达汽配有限公司 ,林润 ,林善铨
|
福州铨达汽配有限公司 ,林润 ,林善铨 ,郑章荣 [新增]
|
5 | 2020-05-14 | 法定代表人变更 |
邱星
|
郑章荣
|
6 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱星 [退出]林善铨林建霖
|
林建霖林善铨郑章荣 [新增]
|
7 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱星 [退出]
|
郑章荣 [新增]
|
8 | 2019-06-10 | 联络员备案 |
陈炳锋 *** 备案手机:***
|
李世伟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-06-03 | 股东变更 |
福州铨达汽配有限公司 ,林润 ,林善铨 ,喻德安 , [退出]邹永红 [退出]
|
福州铨达汽配有限公司 ,林润 ,林善铨
|
10 | 2019-06-03 | 法定代表人变更 |
林善铨
|
邱星
|