序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘雪飞 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘雪飞
|
|
2 |
宁桂芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-06 | 联络员备案 |
刘雪飞 *** 备案手机:***
|
刘江鸿 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-11-29 | 章程备案 |
无
|
2018-11-29公司新章程备案
|
3 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
来亚红
|
刘雪飞
|
4 | 2018-11-29 | 股东变更 |
来亚红 [退出]
|
刘雪飞 [新增]
|
5 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
来亚红 [退出]
|
刘雪飞 [新增]
|
6 | 2018-11-29 | 联络员备案 |
来亚红 *** 备案手机:***
|
刘雪飞 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘江鸿 [退出]
|
宁桂芳 [新增]
|
8 | 2017-12-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-05公司章程第六章第十三条修正
|
9 | 2017-12-05 | 监事备案 |
刘江鸿 [退出]
|
宁桂芳 [新增]
|
10 | 2017-06-07 | 联络员备案 |
周小凤 备案手机:*****
|
来亚红 备案手机:*****
|