序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁露 | 44% | 1760.0万人民币 |
2 | 马柱 | 36% | 1440.0万人民币 |
3 | 刘解元 | 20% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马柱
|
|
2 |
梁露
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 章程备案 |
无
|
2021-05-07新章程
|
2 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭勇 [退出]
|
梁露 [新增]
|
3 | 2021-05-14 | 法定代表人变更 |
梁露
|
马柱
|
4 | 2021-05-14 | 股东变更 |
梁露 ,刘解元 ,马柱 ,谭勇 , [退出]吴文 [退出]
|
梁露 ,刘解元 ,马柱
|
5 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁露 [退出]
|
马柱 [新增]
|
6 | 2020-05-12 | 联络员备案 |
梁露 *** 备案手机:***
|
李程 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-03-02 | 联络员备案 |
梁露 *** 备案手机:***
|
梁露 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-03-02 | 股东变更 |
梁露 ,刘剑虹 , [退出]谭勇 ,吴文
|
梁露 ,刘解元 , [新增]马柱 , [新增]谭勇 ,吴文
|
9 | 2020-02-19 | 联络员备案 |
梁露 *** 备案手机:***
|
梁露 *** 备案手机:*** (网上办理)
|