序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李伟红 | 60% | 1804.8万人民币 |
2 | 刘凌 | 40% | 1203.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘凌
|
|
2 |
李伟红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟红 [退出]
|
刘凌 [新增]
|
2 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟红 [退出]李维 [退出]
|
刘凌 [新增]
|
3 | 2022-03-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-16原章程第六章第二十二条修改为:公司设立执行董事一人,由股东会选举刘凌担任。 原章程第六章第二十四条修改为:公司设经理一人,由执行董事刘凌担任。 原章程第六章第二十五条修改为:任命刘凌为公司法定代表人。 原章程第六章第二十六条修改为:公司设监事一人,由股东会选举李伟红担任。
|
4 | 2022-03-17 | 法定代表人变更 |
李维
|
刘凌
|
5 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘凌 [退出]
|
李伟红 [新增]
|
6 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
谢湖 *** 备案手机:***
|
朱小乐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-02-23 | 法定代表人变更 |
李伟红
|
李维
|
8 | 2021-02-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-23第六章第二十四条修改为:公司设总经理一人,由执行董事李伟红担任。公司设经理一人,由李维担任。 第六章第二十五条修改为:任命经理李维为本公司法定代表人。
|
9 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟红
|
李伟红李维 [新增]
|
10 | 2021-01-06 | 法定代表人变更 |
刘凌
|
李伟红
|