序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 饶冰青 | 70% | 140万人民币 |
2 | 连宇 | 30% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
饶冰青
|
|
2 |
连宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 联络员备案 |
饶冰青 *** 备案手机:***
|
张皓轩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-06-11 | 地址变更 |
长沙市雨花区雨花路88号裕华名苑4栋2411房
|
长沙市雨花区雨花路88号裕华名苑4栋2411房
|
3 | 2018-06-11 | 联络员备案 |
饶冰青 *** 备案手机:***
|
饶冰青 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-11 | 法定代表人变更 |
连宇
|
饶冰青
|
5 | 2018-06-11 | 地址变更 |
长沙市雨花区雨花路88号裕华名苑4栋2411房
|
长沙经济技术开****区三一路1号三一工业城众创楼3楼(集群注册)
|
6 | 2018-06-11 | 股东变更 |
李剑锋 , [退出]连宇 ,饶冰青
|
连宇 ,饶冰青
|
7 | 2018-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑锋 [退出]
|
连宇 [新增]
|
8 | 2018-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
连宇 [退出]
|
饶冰青 [新增]
|
9 | 2018-05-25 | 联络员备案 |
饶冰青 *** 备案手机:***
|
饶冰青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-05-02 | 联络员备案 |
饶冰青 *** 备案手机:***
|
饶冰青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|