序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佘帅 | 67% | 402万人民币 |
2 | 张洁 | 16.5% | 99万人民币 |
3 | 蒋佩容 | 16.5% | 99万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 经营范围变更 |
环保设备设计、开****;环保工程设施施工;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;节能环保产品销售;机电产品销售;环保设备销售;环境技术咨询服务;环境评估;环境卫生管理;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;建筑节能产品的销售;建筑节能产品的研****;节能技术开****服务;环保工程专业承包;生态保护及环境治理业务服务;建设项目环境监理;机电产品研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程和技术研究和试验****展;建筑劳务分包;脚手架劳务分包;劳务服务(不含劳务派遣);工业设计服务;园林绿化工程、环保设施工程的施工;环保设备设计、开****;新材料、新设备、节能及环保产品的安装;节能环保产品、机电产品、环保设备、建筑节能产品销售;环境技术咨询服务;环境评估;环境卫生管理;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;建筑节能产品、机电产品的研****;节能技术开****服务;环保工程专业承包;生态保护及环境治理业务服务;建设项目环境监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-07-13 | 章程备案 |
无
|
2021-07-08制定新章程
|
3 | 2021-07-05 | 联络员备案 |
佘帅 *** 备案手机:***
|
佘帅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-06-29 | 章程备案 |
无
|
2021-06-25制定新章程
|
5 | 2021-06-29 | 股东变更 |
陈婷 , [退出]何学青 , [退出]蒋佩容 ,李浪 , [退出]张洁 ,佘帅
|
蒋佩容 ,张洁 ,佘帅
|
6 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佘帅
|
佘帅
|
7 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
佘帅 *** 备案手机:***
|
佘帅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|