序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-09 | 负责人变更 |
杨峥 [退出]
|
苏宁 [新增]
|
2 | 2018-03-06 | 联络员备案 |
李振湘 *** 备案手机:***
|
李振湘 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-02-01 | 经营范围变更 |
在中国人民银行批准的业务范围内,在总公司的授权下开展业务活动。
|
在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内,在总公司的授权下开展业务活动。
|
4 | 2016-11-24 | 其他事项备案 |
中国东方资产管理公司
|
中国东方资产管理股份有限公司
|
5 | 2016-11-24 | 隶属企业名称变更 |
中国东方资产管理公司
|
中国东方资产管理股份有限公司
|
6 | 2016-11-24 | 负责人变更 |
涂光明 [退出]
|
杨峥 [新增]
|
7 | 2016-11-24 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
8 | 2016-11-24 | 名称变更 |
中国东方资产管理公司长沙办事处
|
中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司
|