序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 其他事项备案 |
中国工商银行股份有限公司
|
中国工商银行股份有限公司
|
2 | 2021-04-25 | 负责人变更 |
梁国树 [退出]
|
姜勇斌 [新增]
|
3 | 2018-05-14 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(凭许可证、审批文件经营)#
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-05-14 | 负责人变更 |
易素江 [退出]
|
梁国树 [新增]
|
5 | 2017-05-03 | 联络员备案 |
刘朝霞 备案手机:*****
|
易素江 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
汪敏 备案手机:*****
|
刘朝霞 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2015-08-21 | 其他事项备案 |
唐芬
|
易素江
|
8 | 2015-08-21 | 法定代表人变更 |
唐芬
|
易素江
|
9 | 2015-08-21 | 经营范围 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(凭许可证、审批文件经营)#
|