序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 负责人变更 |
吴双胜 [退出]
|
李安 [新增]
|
2 | 2019-05-14 | 其他事项备案 |
中国工商银行股份有限公司
|
中国工商银行股份有限公司
|
3 | 2019-05-14 | 负责人变更 |
郭强 [退出]
|
吴双胜 [新增]
|
4 | 2016-05-20 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
5 | 2016-05-20 | 隶属关系备案 |
中国工商银行股份有限公司
|
中国工商银行股份有限公司
|
6 | 2016-05-20 | 负责人变更 |
刘卓 [退出]
|
郭强 [新增]
|
7 | 2016-05-20 | 财务负责人 |
|
郑晓萍
|
8 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
易宝珍 备案手机:*****
|
易宝珍 备案手机:*****
|
9 | 2014-06-05 | 名称变更 |
中国工商银行股份有限公司长沙南门口支行南湖路分理处
|
中国工商银行股份有限公司长沙南湖路支行
|
10 | 2014-06-05 | 法定代表人变更 |
隆新力
|
刘卓
|