序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈都 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈都
|
|
2 |
杨静思
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南鹏宇农业开****有限公司路口分公司
|
陈凌祥 | 2012-12-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-29 | 清算组备案 |
无
|
负责人:陈都;成员:饶英;
|
2 | 2018-03-26 | 联络员备案 |
陈都 *** 备案手机:***
|
陈亮 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-04-20 | 股东变更 |
陈凌祥 , [退出]陈松柏 , [退出]喻阳辉 , [退出]张长武 , [退出]张旭良 [退出]
|
陈都 [新增]
|
4 | 2016-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈都
|
5 | 2016-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻阳辉 [退出]
|
杨静思 [新增]
|
6 | 2016-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈凌祥 [退出]
|
陈都 [新增]
|
7 | 2016-04-20 | 监事备案 |
喻阳辉 [退出]
|
杨静思 [新增]
|
8 | 2016-04-20 | 法定代表人变更 |
陈凌祥
|
陈都
|
9 | 2016-04-20 | 董事备案 |
陈凌祥 [退出]
|
陈都 [新增]
|
10 | 2016-04-20 | 经理备案 |
|
陈都 [新增]
|