序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付文敏 | 99% | 198.0万人民币 |
2 | 王康培 | 1% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付文敏
|
|
2 |
王康培
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 联络员备案 |
付文敏 *** 备案手机:***
|
付文敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-03-17 | 联络员备案 |
付文敏 *** 备案手机:***
|
付文敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文杰 [退出]
|
王康培 [新增]
|
4 | 2019-12-17 | 股东变更 |
付文敏
|
付文敏 ,王康培 [新增]
|
5 | 2019-12-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-06-20 | 经营范围变更 |
餐饮管理;连锁企业管理;农家餐饮服务;中餐服务;快餐服务;冷热饮品制售;餐饮配送服务;中央厨房;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、国产酒类、进口酒类的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮管理;连锁企业管理;农家餐饮服务;中餐服务;快餐服务;冷热饮品制售服务;餐饮配送服务;中央厨房;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;企业管理服务;国产酒类、进口酒类零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-06-20 | 财务负责人 |
邓付红 ***
|
肖湘红 ***
|
8 | 2018-03-26 | 股东变更 |
邓付红 , [退出]王文杰 [退出]
|
付文敏 [新增]
|
9 | 2018-03-26 | 投资人(股权)变更 |
邓付红 出资 102万人民币; [退出]王文杰 出资 98万人民币; [退出]
|
付文敏 出资 200万人民币; [新增]
|
10 | 2018-03-26 | 财务负责人 |
肖湘红 ***
|
邓付红 ***
|