序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方阳 | 90% | 349.2万人民币 |
2 | 周哲 | 10% | 38.8万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-12 | 经营范围变更 |
机械设备、五金产品及电子产品、仪器仪表、日用百货、金属制品、不锈钢制品、铝合金制品、钢材、电力照明设备、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、混凝土外加剂的批****;仪器设备的安装调试服务;润滑油、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、家用电器及电子产品、消防设备及器材、化肥、化工产品的零售;润滑脂、耐火材料、轴承、建筑材料、阀门、水暖器材、机电设备、胶粘材料、清洁设备、密封气调材料、橡塑制品、劳保消防安全用品、****电机组、柴油****电机组、液压动力机械及元件、气压动力机械及元件、起重设备及配件、水泵、矿产品、水性涂料、计算机软件、电力设备、通用机械设备、电气机械设备、水泥制品销售;家用电器安装、调试、维修;风机配件及配套件安装;消防设施设备维修、保养;交通设备、设施的清洗及维护;机械设备技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
五金产品及电子产品批****;仪器仪表修理;日用百货零售;日用百货批****;金属制品批****;不锈钢制品批****;铝合金制品批****;钢材批****;钢材零售;电力照明设备批****;化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)零售;化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)批****;混凝土添加剂的销售;仪器设备的安装调试服务;润滑油批****;润滑油零售;开关、插座、接线板、电线电缆;绝缘材料零售;;家用电器及电子产品零售;消防设备及器材的批****;消防设备及器材的零售;化肥零售;化工产品零售;润滑脂的销售;耐火材料销售;轴承销售;建筑材料销售;阀门销售;水暖器材销售;机电设备销售;胶粘材料的销售;清洁设备销售;密封气调材料的销售;橡塑制品的销售;劳保消防安全用品的销售;****电机组的销售;柴油****电机组销售;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;起重设备及配件销售;水泵销售;矿产品销售;水性涂料销售;计算机软件销售;电力设备的销售;通用机械设备销售;电气机械设备销售;水泥制品的销售;家用电器安装、调试、维修;风机配件及配套件安装;消防设施设备维修、保养;交通设备、设施的清洗及维护;机械设备技术服务;石膏基复合材料销售;煤炭及制品销售;机电设备租赁与售后服务;金属材料销售;砂石销售;机械设备租赁;再生建筑材料的销售;其他机械设备及电子产品、化肥的批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-10-12 | 章程备案 |
无
|
2021-10-11新章程
|
3 | 2021-10-11 | 联络员备案 |
李艳艳 *** 备案手机:***
|
李艳艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-12-21 | 地址变更 |
长沙市雨花区劳动东路222号旭辉国际广场C1栋12层1216号
|
湖南省长沙市岳麓区望岳街道含光路733号广泰锦苑2栋公寓办公楼607号
|
5 | 2020-12-21 | 经营范围变更 |
铝合金制品、钢材、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备、化工产品、五金产品、交电产品、劳动防护用品、办公设备的零售;有色金属制品、电线、电缆、有色金属、橡胶制品的批****;矿产品、建材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机械设备、五金产品及电子产品、仪器仪表、日用百货、金属制品、不锈钢制品、铝合金制品、钢材、电力照明设备、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、混凝土外加剂的批****;仪器设备的安装调试服务;润滑油、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、家用电器及电子产品、消防设备及器材、化肥、化工产品的零售;润滑脂、耐火材料、轴承、建筑材料、阀门、水暖器材、机电设备、胶粘材料、清洁设备、密封气调材料、橡塑制品、劳保消防安全用品、****电机组、柴油****电机组、液压动力机械及元件、气压动力机械及元件、起重设备及配件、水泵、矿产品、水性涂料、计算机软件、电力设备、通用机械设备、电气机械设备、水泥制品销售;家用电器安装、调试、维修;风机配件及配套件安装;消防设施设备维修、保养;交通设备、设施的清洗及维护;机械设备技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-12-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-21章程修正案
|
7 | 2020-11-17 | 章程备案 |
无
|
2020-11-16新章程
|
8 | 2020-11-17 | 股东变更 |
李艳艳 , [退出]王露青 [退出]
|
方阳 , [新增]周哲 [新增]
|
9 | 2020-11-17 | 法定代表人变更 |
李艳艳
|
方阳
|
10 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李艳艳 [退出]
|
方阳 [新增]
|