序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李炜 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李炜
|
|
2 |
喻牡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 股东变更 |
喻牡 , [退出]喻鹏程 [退出]
|
李炜 [新增]
|
2 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-29新章程
|
3 | 2021-06-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻牡 [退出]
|
李炜 [新增]
|
5 | 2021-06-30 | 法定代表人变更 |
喻牡
|
李炜
|
6 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻鹏程 [退出]
|
喻牡 [新增]
|
7 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
喻牡 *** 备案手机:***
|
喻牡 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-12-04 | 股东变更 |
喻牡 ,周奇凯 [退出]
|
喻牡 ,喻鹏程 [新增]
|
9 | 2019-12-04 | 地址变更 |
长沙市天心区五一西路三泰街24号景江东方2505房。
|
湖南省长沙市天心区友谊路560号长城雅苑二期1栋908房
|
10 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周奇凯 [退出]
|
喻鹏程 [新增]
|