序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛英纳 | 75% | 375.0万人民币 |
2 | 杨赤坤 | 15% | 75.0万人民币 |
3 | 胡细兵 | 5% | 25.0万人民币 |
4 | 聂建纯 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛英纳
|
|
2 |
杨赤坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 章程备案 |
无
|
2021-06-24新章程
|
2 | 2021-06-24 | 股东变更 |
胡细兵 ,赖君 , [退出]毛英纳 ,聂建纯 ,杨赤坤
|
胡细兵 ,毛英纳 ,聂建纯 ,杨赤坤
|
3 | 2020-06-17 | 章程备案 |
无
|
2020-06-16新章程
|
4 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨赤坤
|
杨赤坤
|
5 | 2020-06-17 | 股东变更 |
胡细兵 ,赖君 ,刘庆田 , [退出]毛英纳 ,聂建纯 ,杨赤坤
|
胡细兵 ,赖君 ,毛英纳 ,聂建纯 ,杨赤坤
|
6 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛英纳
|
毛英纳
|
7 | 2020-06-14 | 联络员备案 |
暨祥 *** 备案手机:***
|
暨祥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-05-06 | 联络员备案 |
肖武 *** 备案手机:***
|
暨祥 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛英纳
|
毛英纳
|
10 | 2017-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨建光 [退出]
|
毛英纳 [新增]
|