序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎卫 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 戴明艳 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎卫
|
|
2 |
戴明艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
黎卫 *** 备案手机:***
|
黎卫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-11 | 股东变更 |
黎卫 ,喻再知 [退出]
|
戴明艳 , [新增]黎卫
|
3 | 2019-09-11 | 章程备案 |
无
|
2019-09-09新章程
|
4 | 2019-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻再知 [退出]
|
戴明艳 [新增]
|
5 | 2019-09-09 | 联络员备案 |
黎卫 *** 备案手机:***
|
黎卫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-03-14 | 股东变更 |
黎卫 ,喻再知 ,张砚宏 [退出]
|
黎卫 ,喻再知
|
7 | 2016-03-14 | 投资人(股权)变更 |
黎卫 出资 110万人民币;喻再知 出资 40万人民币;张砚宏 出资 50万人民币; [退出]
|
黎卫 出资 160( + 45.45455% )万人民币;喻再知 出资 40万人民币;
|