序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长沙骏驰产业控股有限公司 | 70% | 35000.0万人民币 |
2 | 欧阳立耕 | 30% | 15000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
舒苏
|
|
2 |
李娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 联络员备案 |
丁红 *** 备案手机:***
|
蔡勇 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
李林 *** 备案手机:***
|
丁红 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-02-18 | 联络员备案 |
刘佳艳 *** 备案手机:***
|
李林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
关建辉 [退出]
|
舒苏 [新增]
|
5 | 2018-09-06 | 法定代表人变更 |
关建辉
|
舒苏
|
6 | 2018-09-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-05章程修正案
|
7 | 2017-09-19 | 股东变更 |
广州市时代永泰投资有限公司 [退出]
|
长沙骏驰产业控股有限公司 , [新增]欧阳立耕 [新增]
|
8 | 2017-09-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2017-09-19 | 章程备案 |
无
|
2017-09-05制定新章程
|
10 | 2017-09-19 | 投资人(股权)变更 |
广州市时代永泰投资有限公司 出资 50000万人民币; [退出]
|
长沙骏驰产业控股有限公司 出资 35000万人民币; [新增]欧阳立耕 出资 15000万人民币; [新增]
|