序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢卫星 | 98% | 294.0万人民币 |
2 | 马志勇 | 2% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢卫星
|
|
2 |
马志勇
|
|
3 |
李光玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-25 | 联络员备案 |
李光玉 *** 备案手机:***
|
谢卫星 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-21制定公司章程修正案;公司住所变更。
|
3 | 2021-04-21 | 地址变更 |
长沙经济技术开****区蓝田北路1号梦工厂产业配套园A栋1楼102
|
长沙市望城经济技术开****区航空路8号金旅环保产业园6号栋5楼516、518房
|
4 | 2021-03-16 | 联络员备案 |
李光玉 *** 备案手机:***
|
张玉萍 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-11-18 | 联络员备案 |
李光玉 *** 备案手机:***
|
李光玉 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-11-17 | 股东变更 |
黄艳 , [退出]李高潮 , [退出]谢卫星
|
马志勇 , [新增]谢卫星
|
7 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈劲松 [退出]
|
李光玉 [新增]
|
8 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄艳 [退出]
|
马志勇 [新增]
|
9 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李高潮 [退出]
|
谢卫星 [新增]
|
10 | 2017-11-17 | 财务负责人 |
彭静
|
李光玉
|