序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李榆 | 51% | 51万人民币 |
2 | 邓超 | 49% | 49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李榆
|
|
2 |
邓超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
李榆 *** 备案手机:***
|
李榆 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-04-22 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李榆;成员:李榆;成员:邓超;
|
3 | 2019-03-14 | 联络员备案 |
李榆 *** 备案手机:***
|
李榆 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
李俊 备案手机:*****
|
李榆 备案手机:*****
|