序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄乐婷 | 51% | 5.1万人民币 |
2 | 姚丹 | 49% | 4.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄乐婷
|
|
2 |
何阳雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 联络员备案 |
覃晶晶 *** 备案手机:***
|
覃晶晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-31 | 章程备案 |
无
|
2021-05-27新章程
|
3 | 2021-05-31 | 股东变更 |
何阳雄 , [退出]黄乐婷
|
黄乐婷 ,姚丹 [新增]
|
4 | 2021-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄乐婷
|
黄乐婷
|
5 | 2021-04-20 | 联络员备案 |
姜杰 *** 备案手机:***
|
覃晶晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
罗小著 *** 备案手机:***
|
姜杰 *** 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2018-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗小著 [退出]
|
何阳雄 [新增]
|
8 | 2018-10-16 | 法定代表人变更 |
丁鹏
|
黄乐婷
|
9 | 2018-10-16 | 章程备案 |
无
|
2018-10-11通过新的公司章程
|
10 | 2018-10-16 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区望岳街道杜鹃路899号宜居花园A12栋1906号房
|
湖南省长沙市岳麓区望城坡街道玉兰路577号达美苑4栋5层548-552号(集群注册)
|