序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎大林 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 李浩 | 17% | 34.0万人民币 |
3 | 罗高峰 | 17% | 34.0万人民币 |
4 | 蔡邦**** | 17% | 34.0万人民币 |
5 | 刘美珍 | 16% | 32.0万人民币 |
6 | 黄俊平 | 13% | 26.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李浩
|
|
2 |
罗高峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 股东变更 |
蔡邦**** ,黎大林 ,李浩 ,刘美珍 ,罗高峰 ,唐剑 [退出]
|
蔡邦**** ,黄俊平 , [新增]黎大林 ,李浩 ,刘美珍 ,罗高峰
|
2 | 2022-05-05 | 章程备案 |
无
|
2022-04-29新章程
|
3 | 2022-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐剑 [退出]
|
李浩 [新增]
|
4 | 2020-06-09 | 财务负责人 |
|
王丹 ***
|
5 | 2020-02-29 | 联络员备案 |
凌春湘 *** 备案手机:***
|
王丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2012-03-30 | 市场主体类型变更 |
1190
|
9230
|