序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金彪 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 陈稳林 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈稳林
|
|
2 |
金彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 章程备案 |
无
|
2021-01-26新章程
|
2 | 2021-01-27 | 法定代表人变更 |
金彪
|
陈稳林
|
3 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金彪 [退出]
|
陈稳林 [新增]
|
4 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈稳林 [退出]
|
金彪 [新增]
|
5 | 2020-12-31 | 章程备案 |
无
|
2020-12-28新章程
|
6 | 2020-12-31 | 股东变更 |
陈稳林 ,金彪 ,彭成林 [退出]
|
陈稳林 ,金彪
|
7 | 2020-08-11 | 股东变更 |
陈稳林 ,金彪
|
陈稳林 ,金彪 ,彭成林 [新增]
|
8 | 2020-08-11 | 章程备案 |
无
|
2020-08-10新章程
|
9 | 2020-05-14 | 章程备案 |
无
|
2020-05-13新章程
|
10 | 2020-05-14 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城1号地块A1区1-2栋301房(集群注册)
|
湖南省长沙市岳麓区学士街道联丰路109号华润橡树湾三期25栋110号房
|