序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李沉 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 于瑶瑶 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李沉
|
|
2 |
于瑶瑶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 章程备案 |
无
|
2020-11-25新章程
|
2 | 2020-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李美兰 [退出]
|
于瑶瑶 [新增]
|
3 | 2020-11-25 | 股东变更 |
李沉 ,李美兰 [退出]
|
李沉 ,于瑶瑶 [新增]
|
4 | 2020-11-19 | 联络员备案 |
李沉 *** 备案手机:***
|
李沉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
李沉 *** 备案手机:***
|
李沉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-11-14 | 章程备案 |
无
|
2019-11-13变更地址。
|
7 | 2019-11-14 | 地址变更 |
长沙市雨花区振华路579号康庭园一期7栋901室2号(集群注册137号)
|
长沙市雨花区环保中路188号国际企业中心北区14栋907房(集群注册246号)
|
8 | 2019-11-13 | 联络员备案 |
李沉 *** 备案手机:***
|
李沉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|