序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南康源餐饮连锁管理有限公司 | 200.0万人民币 | |
2 | 罗小平 | 5% | 50.0万人民币 |
3 | 黄曙光 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 张君山 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 戴学文 | 5% | 50.0万人民币 |
6 | 金正红 | 5% | 50.0万人民币 |
7 | 张冠兵 | 5% | 50.0万人民币 |
8 | 罗意雄 | 5% | 50.0万人民币 |
9 | 程楚元 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程楚元
|
|
2 |
黄曙光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-25 | 联络员备案 |
冯小璇 *** 备案手机:***
|
顾娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-05 | 联络员备案 |
梁霞 *** 备案手机:***
|
冯小璇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-05-22 | 地址变更 |
长沙高新开****区谷园路109号像素大厦1820房
|
长沙高新开****区文轩路27号麓谷钰园C4栋105号
|
4 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
梁霞 *** 备案手机:***
|
梁霞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-05-11 | 联络员备案 |
钟婷 备案手机:*****
|
梁霞 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2017-03-15 | 联络员备案 |
赵林 备案手机:*****
|
钟婷 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-11-10 | 股东变更 |
程诚 , [退出]程志高 , [退出]戴学文 ,湖南康源餐饮连锁管理有限公司 ,金正红 ,罗小平 ,罗意雄 ,张冠兵 ,张君山
|
程楚元 , [新增]戴学文 ,湖南康源餐饮连锁管理有限公司 ,黄曙光 , [新增]金正红 ,罗小平 ,罗意雄 ,张冠兵 ,张君山
|
8 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜南 [退出]
|
程楚元 [新增]
|
9 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张霞明 [退出]
|
黄曙光 [新增]
|
10 | 2016-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴达求 [退出]
|
程楚元 [新增]
|