序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟坚 | 56% | 280.0万人民币 |
2 | 胥威 | 44% | 220.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟坚
|
|
2 |
胥威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 股东变更 |
孟坚 ,伍鹏鹏 , [退出]胥威
|
孟坚 ,胥威
|
2 | 2021-12-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-16修改章程第六条
|
3 | 2020-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-24修改章程第六条
|
4 | 2020-11-24 | 其他事项备案 |
伍鹏鹏 出资 165万人民币;孟坚 出资 170万人民币;胥威 出资 165万人民币;
|
伍鹏鹏 出资 50万人民币;孟坚 出资 230万人民币;胥威 出资 220万人民币;
|
5 | 2020-03-21 | 联络员备案 |
蒋叔娟 *** 备案手机:***
|
胥威 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-09-30 | 股东变更 |
伍鹏鹏 ,胥威
|
孟坚 , [新增]伍鹏鹏 ,胥威
|
7 | 2018-09-30 | 联络员备案 |
伍鹏鹏 *** 备案手机:***
|
蒋叔娟 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍鹏鹏 [退出]
|
孟坚 [新增]
|
9 | 2018-09-30 | 财务负责人 |
|
王晶 ***
|
10 | 2018-09-30 | 法定代表人变更 |
伍鹏鹏
|
孟坚
|