序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘自力 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 徐剑波 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘自力
|
|
2 |
徐剑波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-06 | 联络员备案 |
潘自力 *** 备案手机:***
|
潘自力 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-15 | 联络员备案 |
姜开维 *** 备案手机:***
|
潘自力 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-23 | 股东变更 |
姜开维 , [退出]潘自力 ,徐剑波 ,周扬 [退出]
|
潘自力 ,徐剑波
|
4 | 2019-05-23 | 法定代表人变更 |
姜开维
|
潘自力
|
5 | 2019-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜开维 [退出]
|
潘自力 [新增]
|
6 | 2017-06-15 | 联络员备案 |
何利红 备案手机:*****
|
姜开维 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜开炜 [退出]
|
姜开维 [新增]
|
8 | 2016-07-13 | 财务负责人 |
何利红
|
黄文婷
|
9 | 2016-07-13 | 董事备案 |
姜开炜 [退出]
|
姜开维 [新增]
|
10 | 2016-07-13 | 法定代表人变更 |
姜开炜
|
姜开维
|