序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨正坤 | 98% | 49.0万人民币 |
2 | 黄妮妮 | 2% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓国良
|
|
2 |
黄妮妮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙杰宝生物科技有限公司衡南经营部
|
贺小林 | 2009-01-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 清算组备案 |
无
|
负责人:杨正坤;成员:杨正坤;成员:黄妮妮;
|
2 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代泽良 [退出]
|
邓国良 [新增]
|
3 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨正坤 [退出]
|
黄妮妮 [新增]
|
4 | 2021-06-15 | 章程备案 |
无
|
2021-05-26新章程
|
5 | 2021-06-15 | 法定代表人变更 |
代泽良
|
邓国良
|
6 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄妮妮 [退出]
|
邓国良 [新增]
|
7 | 2021-06-15 | 股东变更 |
代泽良 , [退出]黄妮妮 ,杨正坤 ,张学军 [退出]
|
黄妮妮 ,杨正坤
|
8 | 2018-05-23 | 法定代表人变更 |
黄妮妮
|
代泽良
|
9 | 2018-05-23 | 章程备案 |
无
|
2018-05-22新章程
|
10 | 2018-05-23 | 股东变更 |
黄妮妮 ,杨正坤
|
代泽良 , [新增]黄妮妮 ,杨正坤 ,张学军 [新增]
|